92年9月26日1994年7月2日现役
米切尔号DDG-57英戈尔斯造船厂1993年5月7日1994年12月10日现役
拉布恩号DDG-58巴斯钢铁厂1993年2月20日1995年3月18日现役
拉塞尔号DDG-59英戈尔斯造船厂1994年10月20日1995年5月20日现役
保罗.汉密尔顿号DDG-60巴斯钢铁厂1993年7月24日1995年5月27日现役
拉梅奇号DDG-61英戈尔斯造船厂1994年2月11日1995年7月22日现役
菲茨杰拉德号DDG-62巴斯钢铁厂1994年1月29日1995年10月14日现役
史塔森号DDG-63英戈尔斯造船厂1994年7月17日1995年10月21日现役
卡尼号DDG-64巴斯钢铁厂1994年7月23日1996年4月13日现役
本福尔德号DDG-65英戈尔斯造船厂1994年11月9日1996年3月30日现役
冈萨雷斯号DDG-66巴斯钢铁厂1995年2月18日1996年10月12日现役
科尔号DDG-67英戈尔斯