造船厂1995年2月10日1996年6月8日现役
沙利文号DDG-68巴斯钢铁厂1995年8月12日1997年4月19日现役
米利厄斯号DDG-69英戈尔斯造船厂1995年8月1日1996年11月23日现役
霍珀号DDG-70巴斯钢铁厂1996年1月6日1997年9月6日现役
罗斯号DDG-71英戈尔斯造船厂1996年3月22日1997年6月28日现役
II型
马汉号DDG-72巴斯钢铁厂1996年6月29日1998年2月2日现役
迪凯特号DDG-73巴斯钢铁厂1996年11月10日1998年8月29日现役
麦克福尔号DDG-74英戈尔斯造船厂1997年1月18日1998年4月25日现役
唐纳德.库克号DDG-75巴斯钢铁厂1997年5月3日1998年12月4日现役
希金斯号DDG-76巴斯钢铁厂1997年10月4日1999年4月24日现役
奥凯恩号DDG-77巴斯钢铁厂1998年3月28日1999年10月23日现役
波特号DDG-78英戈尔斯